- Person
3220 Treffer anzeigen
Person/Institution- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- 1928-2010
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- geb. 23. 9. 1946 in Absam, Tirol)
Politiker (ÖVP). Er war Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes und Fischerei. Von 2005 bis Ende 2011 war er Präsident des Ökosozialen Forums. Von 2012 bis 2020 war er Präsident des Europäischen Forums Alpbach.
Politische Mandate
Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP: 07.11.1994 – 28.11.1994
Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP: 05.11.1990 – 17.12.1990
EU-Kommissar: 23.01.1995 – 21.11.2004
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft: 24.04.1989 – 17.11.1994
Beruflicher Werdegang
Kammeramtsdirektor der Landes-Landwirtschaftskammer Tirol 1985
Kammerschulrat in der Landes-Landwirtschaftskammer Tirol
wissenschaftlicher Leiter mehrerer Forschungsprojekte
Universitätsassistent am Institut für landwirtschaftliche Regionalplanung
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
Zobel, Johann Nepomuk (Weihbischof)
- Person
- 1822-1907
geboren am 23. Jänner 1822, Schattwald/Tannheim; gestorben am 13. September 1907, Feldkirch
- Person
- 26.02.1854-1926?
geboren am 26. Februar 1854 in Landeck, Priesterweihe am 20. Juli 1879
- Person
- 08.01.1787-15.04.1868
geboren am 8. Jänner 1787 in Prad, Schulbesuch in Meran, längerer Aufenthalt in der Schweiz, Mitglied des Kapuzinerordens, Priesterweihe am 28. Dezember 1809 in Solothurn (CH), Kaplan von Schnann, gestorben am 15. April 1868 in Strengen
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- « vorheriger
- 1
- ...
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- Nächster »