- Person
Showing 3220 results
Authority record- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- 1928-2010
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- geb. 23. 9. 1946 in Absam, Tirol)
Politiker (ÖVP). Er war Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes und Fischerei. Von 2005 bis Ende 2011 war er Präsident des Ökosozialen Forums. Von 2012 bis 2020 war er Präsident des Europäischen Forums Alpbach.
Politische Mandate
Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP: 07.11.1994 – 28.11.1994
Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP: 05.11.1990 – 17.12.1990
EU-Kommissar: 23.01.1995 – 21.11.2004
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft: 24.04.1989 – 17.11.1994
Beruflicher Werdegang
Kammeramtsdirektor der Landes-Landwirtschaftskammer Tirol 1985
Kammerschulrat in der Landes-Landwirtschaftskammer Tirol
wissenschaftlicher Leiter mehrerer Forschungsprojekte
Universitätsassistent am Institut für landwirtschaftliche Regionalplanung
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person
- Person