Mostrar 12460 resultados
Registo de autoridade- Pessoa singular
- 26.4.1836 -17.5.1918
- Pessoa singular
- Pessoa coletiva
- Pessoa singular
- 11.2.1951-
geboren am 11. Februar 1951 in Lublin/Polen, Studium der Theologie und Philosophie in Lublin und Innsbruck, 1975 Priesterweihe in Rom, Primiz in Flirsch; 1991-1996 Professor für Dogmatik in Linz, 1996-2019 Professor für Dogmatik in Innsbruck; 2004-2013 Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, seit 2019 emeritiert;
- Pessoa singular
- Pessoa coletiva
- Pessoa singular
- 1840-1916
- Pessoa coletiva
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- 29.04.1855 - 27.06.1911
Bürgermeister der Gemeinde Flirsch
wandert nach Mellingen (Kanton Aargau, Schweiz) aus und heiratet dort Pauline Widmer.
- Pessoa singular
- 08.08.1941 - 03.03.2004
geboren in Kartitsch, studierte Volkskunde an der Universität Innsbruck, Dissertation zum Thema: „Hauskunde von Osttirol“
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- Pessoa singular
- 1954 -
geboren 1954 in Hall, Kooperator in Hall, Kaplan der "Katholischen Arbeiterjugend" der Diözese, anschließend 13 Jahren Dekan in Lienz, dann Priesterseminar in Bregenz und Leiter des Seelsorgeraums westliches Mittelgebirge.