Franz Krößbacher, verstorben 30.Juli 1877 in Gagers, ledig ohne Kinderhat in seinem Testament v. 1. Dezember 1876 unter anderem folgendes bestimmt:
stiftet zu einem Hl. Jahrtag , womöglich am 2. April 150 Gulden ÖW.. welche auf seinem Haus unkünd...
Bei Telfes entstand am vergangenen Samstag gegen 7 Uhr abends aus bisher unaufgeklärter Ursache ein Waldbrand im sogenannten Leuten Wald, der möglicher Weise größere Dimensionen angenommen hätte, wenn nicht zufällig manche Landleute unweit des Bra...
Pfarrer Rudigier wurde vom F.B. Dekanalamt aufgefordert der Gemeindevorstehung Kosten bekanntzugeben. Er erklärt , dass er das 40 stündige Gebet auf kommende Fasnacht nicht verkünden noch halten kann, außer die Gemeinde gibt das schriftliche Erkl...
Katharina Pfefferle hat im Testament folgende Legate bestimmt, heilige Messen und Jahrtag 50 Gulden für Josefa Kapferer verehlichte Mair, und zur Bezahlung von Jahrmessen 25 fl und hl. Kreuzmessen 3 fl, die Aktivkapitalien liegen bei Josefa Kapf...
Bezirksgericht Mieders Nr. 1056-III.32 - an Andrä Lacher als Jahrtags Stiftungsverwalter in Telfes. Frau Maria Holzmeister verh. Agostini Fulpmes gegen Michael Span in Plöven, die Realitäten aus Cat 1093 eine halbe Behausung in Plöven und div. Ack...
Gemeinde Vorsteher Franz Schmidt beschreibt Schlickalpe für den Landesausschuss, die Besitzer nennen sich Alpinteressentschaft Schlick mit 12 Besitzer , Beschreibung Grasrechte, Weidezeit, Kaufpreis, Hirtenlohn, unterschrieben von Franz Schmidt Ge...
Gemeinde Vorsteher Franz Schmidt beschreibt Schlickalpe für den Landesausschuss, die Besitzer nennen sich Alpinteressentschaft Schlick mit 12 Besitzer , Beschreibung Grasrechte, Weidezeit, Kaufpreis, Hirtenlohn, unterschrieben von Franz Schmidt Ge...
Anna Witwe Schmidt, geborene Krößbacher stiften einen weltewigen Jahrtag und übergibt der Kirchenvorstehung 120 Gulden Bargeld. der Ertrag der 4% Zinsen wird an Personalkosten und der übrige Betrag für Paramente und Geläute verwendet.Unterschrifte...
Franz Gruber bestätigt von der Gemeinde Telfes eine Teilzahlung von 1272 fl. am 23.3.1899 erhalten zu haben , Zahlung betrifft den Kaufvertrag 6.2.1897 fol.75-7 - als Kaufpreisrest 3.207fl 50 xr ÖW, , Personen: Josef Schlaucher, Zeugen Balthasar...
Stiftbrief von Josef Zwölfer über 1000 Gulden, für arme Schulkinder von Telfes und für die Erhaltung des Heiligen Grabes der Pfarrkirche Telfes.Unterzeichnet von Gemeindevorstand Josef Pircher und Gemeinderäte Blasius Schlaucher, Josef Haas, Joha...
Bartlme Volderauer Armenfondverwalter bestätigt an Leitgeb Gertrude den Empfang von 119 Gulden 87 Kreuzer Öst. Währung für "Warthekosten" (=Pflegekosten)
Quittung vom 28.12.1900 Bezirksgericht Mieders, Mathias Gruber Schmölzerbauer, Schuld an Theres Denifl, lt. EA Peter Denifl auf 7 Kinder des Josef Jäger Namen: Maria, Paul , Katharina, Filomena, Aloisia, Albert und Rudolf.
gestern Nachmittag gegen 3 Uhr entstand auf einer mit geschlagenen Baumstämmen bedeckten Fläche unterhalb des Dorfes Kreith ein Waldbrand, der sich über den ganzen oberen Teil dieser Fläche ausdehnte. Gegen 5 Uhr gelang es das Feuer zu löschen.
Elisabeth Span von Telfes , Laut Verlassenschaftsabhandlung vom 15. Oktober 1887 (+24.8.1887)hat sie in ihrem Testament 50 fl. Ö.W. bestimmt, dass aus den Zinsen immer ein Jahramt zu bezahlen sei. Da dieses Kapital als unzureichend befunden wurde...
EA-Urkunde vom 18.6.1906 nach dem Tod von Anton Partner ist der Bruder Pankraz gesetzl. Erbe. Gemeindevorsteher Josef Penz hebt keinen Anspruch auf den Nachlass, da dieses vom Muttererbe herrühre, Ihr Vatererbe von Erhard Partner ist gegen lebensl...
EA-Urkunde vom 18.6.1906 nach dem Tod von Anton Partner ist der Bruder Pankraz gesetzl. Erbe. Gemeindevorsteher Josef Penz hebt keinen Anspruch auf den Nachlass, da dieses vom Muttererbe herrühre, Ihr Vatererbe von Erhard Partner ist gegen lebensl...
Schreiben an das Bezirksgericht Mieders, ausgestellt von der K.K. Bezirkshauptmannschaft:aus der Franz Krösbacherischen Stiftung aus Wertpapieren werden 1000 Gulden an den Gemeindevorsteher Fulpmes und 500 Gulden an den Gemeindevorsteher Telfes v...
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von Lanthaler Anna (+17.11.1911) stiftet für ein weltewiges Jahrtagsamt 4 Stück Pfandbriefe im Wert von 800 Kronen. Zinsen werden für Stiftamts Ausgaben verwendet, restliches Geld für die Kirchenausgab...
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von HW. Pfr. Johann Riedl, Pfarrer von Telfes übergibt der Kirchenvorstehung 3 Pfandbriefe Serie XII Nr. 00327-00329 der Tiroler Landeshypothekenanstalt im Gesamtwert von 600 Kronen. Für ihn soll am Do...
Tauschvertrag der Gras-und Weiderechte für 10 Kühe in der Alpe Schlick, (GP 1356 und 1363) abgegeben von Pfarrer Bartlmä Penz - Pfarrer in Telfes als Pfründeninhaber, an Anton Leitgeb, Rottwirt in Telfes, (GP 621 und 620/1), die beiden Tauschob...
Tauschvertrag der Gras-und Weiderechte für 10 Kühe in der Alpe Schlick, (GP 1356 und 1363) abgegeben von Pfarrer Bartlmä Penz - Pfarrer in Telfes als Pfründeninhaber, an Anton Leitgeb, Rottwirt in Telfes, (GP 621 und 620/1), die beiden Tauschob...
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von Maria Pittl Witwe Schober geb. Schlaucher, (+20.12.1915) sowie der Mitbesitzer Josef Pittl, schenken der Kirche Telfes das kleine Grundstück "Koahteil" GP.1068 Ez 23/II im Schätzungswer...
Liste der Bauern in Telfes mit Angabe der Familienmitglieder und Angabe der damaligen Hausnummernr und zur Weide angemeldete Schafe und ZiegenSchafhirte 1923 ist Schwab Josef, 45 J. alt wohnhaft in Plöfen
Liste der Bauern in Telfes mit Angabe der Familienmitglieder und Angabe der damaligen Hausnummernr und zur Weide angemeldete Schafe und ZiegenSchafhirte 1923 ist Schwab Josef, 45 J. alt wohnhaft in Plöfen
Die Jagdpächter David Hinterlechner und Dr. Friedrich Debern ersuchen um Herabsetzung des Jagdpachtschilling von 1600 Schilling auf 1000 S ab September 1933 auf Grund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse.
Bericht zum Feuerwehr Bezirksverbandstag in Telfes, und Feier des 40 jährigen Gründungsfest. Ehrungen, Vorführung Angriffsübung unter Kommandant Franz Penz
zum Kommandant der FFW Telfes und zum Vertreter der Feuerwehren des Stubaitales wurde Franz Penz ernannt, auch in den Ausschuss des Feuerwehr Bezirksverbandes Innsbruck wurde er berufen.
Bericht aus dem Centralblatt für das gesamte Forstwesen Übersicht 1961 über bodenkundliche und bodenbiologische Erhebungen über den Zustand einer Brandfläche im Hochgebirge elf und zwölf Jahre nach dem Brand. entnommen aus der Öster. Nationalbibli...
Feier mit Kommandant Jäger Gottfried zu dessen 60. Geburtstag am 26.10.1989 , Ein Geschenkkorb wurde überreicht vom Stellvertreter Heinz Knoflach mit dem Feuerwehrausschuß, Bürgermeister Josef Thaler und Vizebürgermeister Ludwig Penz und Abschnitt...