Ausflug der Jungschützen Natters
Zur Zwischenablage hinzufügen
Besuch der historischen Gebäude Mair Mühle und Riskapelle
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Bericht Sportschützen
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Ausrücktermine
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Ostermontag 2012 S1
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Jahreshauptversammlung
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Ostermontag 2012 S2
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Ausrückungstermine 2010
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Ehrung
Zur Zwischenablage hinzufügen
Konrad Josef, Waldhart Franz, Major Zangerl
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Treue Schützen in Flaurling
Zur Zwischenablage hinzufügen
Gruber Alfred, Ribis Josef
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Rückblick Jahreshauptversammlung
Zur Zwischenablage hinzufügen
Kirchmair Max, Markt Josef, Konrad Josef, Reiter Franz
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Jahreshauptversammlung
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Das war los
Zur Zwischenablage hinzufügen
Chronik Flaurling
Schützenkompanie
Zur Zwischenablage hinzufügen
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Herz-Jesu-Sonntag
Zur Zwischenablage hinzufügen
Marsch durch die Salzstraße und Aufstellung vor dem Wirt
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Mitgliederverzeichnis S 1
Zur Zwischenablage hinzufügen
Mitglieder-Verzeichnis:Praxmarer Johann, Hnr. 10, Ehrenhauptmann, 40 Jahre Mitglied am 11.03.1955,Höpperger Ernst, geb. 11.01.1926, Hnr. 22, Hauptmann,Hellbert Alois, geb. 30.01.1909, Hnr. 114, Oberleutnant, 25 Jahre Mitglied am 11.03.1955,Lair Go...
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Mitgliederverzeichnis S 2
Zur Zwischenablage hinzufügen
Auer Anton, geb 28.10.1921, Hnr. 43, Oberjäger, nach Innsbruck verzogen,Höpperger Josef, geb. 12.12.1889, Hnr. 32, Zimmermeister, 40 Jahre Mietglied lt. Bericht 11.03.1955,Thoma Max, geb. 28.12.1896, Hnr. 13, Oberjäger ab Ostern 1957, 25 Jahre Mit...
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Mitgliederverzeichnis S 3
Zur Zwischenablage hinzufügen
Thoma Robert, geb. 03.03.1931, Hnr. 13,Waldhart Franz, geb. 09.03.1926, Hnr. 24, Patrollführer ab 22.04.1957,Waldhart Alfred, geb. 03.10.1928, Telfs, zur Schützenkompanie Telfs überstellt ab 1959,Höpperger Johann, geb. 19.09.1929, Hnr. 32, Patroll...
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Mitgliederverzeichnis S 4
Zur Zwischenablage hinzufügen
Ligges Jörg, geb.30.12.1934, Hnr. 19, Patrollführer ab 22.04.1957,Bayer Karl, Hnr. 43,Lair Johann, Hnr. 67, ausgetreten 1958,Schmid Englbert, Hnr. 13, Unterjäger ab 22.04.1957,Dosch Karl, geb. 23.08.1938, Hnr. 17; 22.04.1957 ausgetreten,Hellbert A...
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)
Mitgliederverzeichnis S 5
Zur Zwischenablage hinzufügen
Lindenthaler Anton, eingetreten 1962,Sailer Josef, eingetreten 1959,Sailer Rudolf, eingetreten 1964,Schneider Erich Lair, eingetreten 1964,Schirmer Johann, eingetreten 1963,Hellbert Hermann, eingetreten 1963,Kirchmair Max, eingetreten 1962,Kirchma...
[Chronikwerkstatt Flaurling](https://www.chronik-flaurling.at)