Johann Hellbert vlg. Kapitler Hans, Josef Höpperger vlg. Prantls Seppl, Hellbert Johann, geb 08.11.1906, Hnr. 40, Mitglied seit 1930, Patrollführer, Unterjäger seit 12.04.1957, Fähnrich seit 11.04.1966 bis 1976Ehrung: 25-jährige Mitgliedschaft am ...
Mitglieder-Verzeichnis:Praxmarer Johann, Hnr. 10, Ehrenhauptmann, 40 Jahre Mitglied am 11.03.1955,Höpperger Ernst, geb. 11.01.1926, Hnr. 22, Hauptmann,Hellbert Alois, geb. 30.01.1909, Hnr. 114, Oberleutnant, 25 Jahre Mitglied am 11.03.1955,Lair Go...
Land Tirol Nr. 40Politischer Bezirk InnsbruckHeimatscheinwomit von der Gemeinde Flaurling bestätigt wird, daßName Schöpf IrmaCharakter oder BeschäftigungAlter 14 JahreReligion römi. kath.Stand Ledigin dieser Gemeinde das Heimatrecht besitzt.Flau...
Schenkung.Errichtet zwischen Engelbert Markt, Bauerin Flaurling (Berg.), als Geschenkgebereinerseits und seinen beiden großj.Söhnen Josef Markt, Krämer inFlaurling No 37 und Wilhelm Markt,Bauer in Flaurling /:Berg.:/ anderseitsals Geschenknehmer, ...