Liste der Bauern in Telfes mit Angabe der Familienmitglieder und Angabe der damaligen Hausnummernr und zur Weide angemeldete Schafe und ZiegenSchafhirte 1923 ist Schwab Josef, 45 J. alt wohnhaft in Plöfen
Liste der Bauern in Telfes mit Angabe der Familienmitglieder und Angabe der damaligen Hausnummernr und zur Weide angemeldete Schafe und ZiegenSchafhirte 1923 ist Schwab Josef, 45 J. alt wohnhaft in Plöfen
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von Maria Pittl Witwe Schober geb. Schlaucher, (+20.12.1915) sowie der Mitbesitzer Josef Pittl, schenken der Kirche Telfes das kleine Grundstück "Koahteil" GP.1068 Ez 23/II im Schätzungswer...
Tauschvertrag der Gras-und Weiderechte für 10 Kühe in der Alpe Schlick, (GP 1356 und 1363) abgegeben von Pfarrer Bartlmä Penz - Pfarrer in Telfes als Pfründeninhaber, an Anton Leitgeb, Rottwirt in Telfes, (GP 621 und 620/1), die beiden Tauschob...
Tauschvertrag der Gras-und Weiderechte für 10 Kühe in der Alpe Schlick, (GP 1356 und 1363) abgegeben von Pfarrer Bartlmä Penz - Pfarrer in Telfes als Pfründeninhaber, an Anton Leitgeb, Rottwirt in Telfes, (GP 621 und 620/1), die beiden Tauschob...
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von HW. Pfr. Johann Riedl, Pfarrer von Telfes übergibt der Kirchenvorstehung 3 Pfandbriefe Serie XII Nr. 00327-00329 der Tiroler Landeshypothekenanstalt im Gesamtwert von 600 Kronen. Für ihn soll am Do...
ausgestellt vom Steueramt Mieders:Stiftbrief von Lanthaler Anna (+17.11.1911) stiftet für ein weltewiges Jahrtagsamt 4 Stück Pfandbriefe im Wert von 800 Kronen. Zinsen werden für Stiftamts Ausgaben verwendet, restliches Geld für die Kirchenausgab...
Schreiben an das Bezirksgericht Mieders, ausgestellt von der K.K. Bezirkshauptmannschaft:aus der Franz Krösbacherischen Stiftung aus Wertpapieren werden 1000 Gulden an den Gemeindevorsteher Fulpmes und 500 Gulden an den Gemeindevorsteher Telfes v...
EA-Urkunde vom 18.6.1906 nach dem Tod von Anton Partner ist der Bruder Pankraz gesetzl. Erbe. Gemeindevorsteher Josef Penz hebt keinen Anspruch auf den Nachlass, da dieses vom Muttererbe herrühre, Ihr Vatererbe von Erhard Partner ist gegen lebensl...
Elisabeth Span von Telfes , Laut Verlassenschaftsabhandlung vom 15. Oktober 1887 (+24.8.1887)hat sie in ihrem Testament 50 fl. Ö.W. bestimmt, dass aus den Zinsen immer ein Jahramt zu bezahlen sei. Da dieses Kapital als unzureichend befunden wurde...
EA-Urkunde vom 18.6.1906 nach dem Tod von Anton Partner ist der Bruder Pankraz gesetzl. Erbe. Gemeindevorsteher Josef Penz hebt keinen Anspruch auf den Nachlass, da dieses vom Muttererbe herrühre, Ihr Vatererbe von Erhard Partner ist gegen lebensl...
gestern Nachmittag gegen 3 Uhr entstand auf einer mit geschlagenen Baumstämmen bedeckten Fläche unterhalb des Dorfes Kreith ein Waldbrand, der sich über den ganzen oberen Teil dieser Fläche ausdehnte. Gegen 5 Uhr gelang es das Feuer zu löschen.
Quittung vom 28.12.1900 Bezirksgericht Mieders, Mathias Gruber Schmölzerbauer, Schuld an Theres Denifl, lt. EA Peter Denifl auf 7 Kinder des Josef Jäger Namen: Maria, Paul , Katharina, Filomena, Aloisia, Albert und Rudolf.
Bartlme Volderauer Armenfondverwalter bestätigt an Leitgeb Gertrude den Empfang von 119 Gulden 87 Kreuzer Öst. Währung für "Warthekosten" (=Pflegekosten)
Stiftbrief von Josef Zwölfer über 1000 Gulden, für arme Schulkinder von Telfes und für die Erhaltung des Heiligen Grabes der Pfarrkirche Telfes.Unterzeichnet von Gemeindevorstand Josef Pircher und Gemeinderäte Blasius Schlaucher, Josef Haas, Joha...
Franz Gruber bestätigt von der Gemeinde Telfes eine Teilzahlung von 1272 fl. am 23.3.1899 erhalten zu haben , Zahlung betrifft den Kaufvertrag 6.2.1897 fol.75-7 - als Kaufpreisrest 3.207fl 50 xr ÖW, , Personen: Josef Schlaucher, Zeugen Balthasar...
Anna Witwe Schmidt, geborene Krößbacher stiften einen weltewigen Jahrtag und übergibt der Kirchenvorstehung 120 Gulden Bargeld. der Ertrag der 4% Zinsen wird an Personalkosten und der übrige Betrag für Paramente und Geläute verwendet.Unterschrifte...
Gemeinde Vorsteher Franz Schmidt beschreibt Schlickalpe für den Landesausschuss, die Besitzer nennen sich Alpinteressentschaft Schlick mit 12 Besitzer , Beschreibung Grasrechte, Weidezeit, Kaufpreis, Hirtenlohn, unterschrieben von Franz Schmidt Ge...
Gemeinde Vorsteher Franz Schmidt beschreibt Schlickalpe für den Landesausschuss, die Besitzer nennen sich Alpinteressentschaft Schlick mit 12 Besitzer , Beschreibung Grasrechte, Weidezeit, Kaufpreis, Hirtenlohn, unterschrieben von Franz Schmidt Ge...
Bezirksgericht Mieders Nr. 1056-III.32 - an Andrä Lacher als Jahrtags Stiftungsverwalter in Telfes. Frau Maria Holzmeister verh. Agostini Fulpmes gegen Michael Span in Plöven, die Realitäten aus Cat 1093 eine halbe Behausung in Plöven und div. Ack...
Katharina Pfefferle hat im Testament folgende Legate bestimmt, heilige Messen und Jahrtag 50 Gulden für Josefa Kapferer verehlichte Mair, und zur Bezahlung von Jahrmessen 25 fl und hl. Kreuzmessen 3 fl, die Aktivkapitalien liegen bei Josefa Kapf...
Pfarrer Rudigier wurde vom F.B. Dekanalamt aufgefordert der Gemeindevorstehung Kosten bekanntzugeben. Er erklärt , dass er das 40 stündige Gebet auf kommende Fasnacht nicht verkünden noch halten kann, außer die Gemeinde gibt das schriftliche Erkl...
Bei Telfes entstand am vergangenen Samstag gegen 7 Uhr abends aus bisher unaufgeklärter Ursache ein Waldbrand im sogenannten Leuten Wald, der möglicher Weise größere Dimensionen angenommen hätte, wenn nicht zufällig manche Landleute unweit des Bra...
Franz Krößbacher, verstorben 30.Juli 1877 in Gagers, ledig ohne Kinderhat in seinem Testament v. 1. Dezember 1876 unter anderem folgendes bestimmt:
stiftet zu einem Hl. Jahrtag , womöglich am 2. April 150 Gulden ÖW.. welche auf seinem Haus unkünd...
Cäcilia Singer Witwe Jenewein stiftet 100 fl für ein Jahrtag Amt für sie und Ihren Gatten. Johann Jenewein, Tochter Anna Jenewein schuldet nach dem Tod von Cäcilia 1867 diese Stiftung
Rosina Markt gibt 1875 ein Darlehen über 100 fl Ö.W. an Georg Mayr, 1881 ist diese Schuld zur Hälfte an die Pfarre Telfes und an den Armenfond übergegangen
Ackerbauministerium - Kundmachung des Ministeriums vom 22.10.1872 betreffend der Jahres Subventionen für lizenzierte Privatbeschäler.verfasst vom k.k. Statthalter in Tirol und Vorarlberg, Eduard Graf Taaffe.
Ackerbauministerium - Grundsätze-Jahressubvention für Aufzucht von Hengstfohlen, Klagenn über vorzeitige Castration und schlechte Aufzucht, Beseitigung der Übelstände, Landespferdezucht verbessern, Subventionen für Wartung, Ernährung und Aufzucht ...
Innsbrucker Nachrichten, Zeitungs-Meldung über den Brand im Hotel Greier, um 1/2 3 Uhr nachmittags am 10.3.1869, allem Anschein wurde das Feuer gelegt, ein Knecht verlor einen großen Teil seines Lotteriegewinnes.In der Hotelzeitung dankt die betro...
Blasy Kössler hat eine Forderung bei Josef Lacher Telfes, Kössler tritt diese in Höhe seiner eigenen Schulden bei der Gemeinde von 62,5 Gulden an diese ab. Die Gemeinde nimmt die Abtretung an und quittiert dem Kössler.
Blasy Kössler hat eine Forderung bei Josef Lacher Telfes, Kössler tritt diese in Höhe seiner eigenen Schulden bei der Gemeinde von 62,5 Gulden an diese ab. Die Gemeinde nimmt die Abtretung an und quittiert dem Kössler.
K.K. Forstärar, auf dem Reichsforst Nederamtswald zu Gunsten der Gemeinde Telfes haftende Holzungs und Weiderechte, Verhandlung der Lokalkommission 21.11.1861 und 8.8.1864, Gemeindevorsteher Georg Denifl und Gemeinderat Anton Leitgeb, Ausschussmit...
Digital Zeitungsberichte aus Bote für Tirol und Vorarlberg, Tiroler Bote, Tirolensien über den Brand in der Kirche Telfes, ausgelöst durch Blitzeinschlag wurde der Hochaltar zerstört, die Sakristei und dort aufbewahrte wertvolle Paramente, auch d...
Herr Josef Zwölfer in Telfes vermacht der Schule in Telfes zur Anschaffung von Papier u. Bücher u. was übrig bleibt zum Schulreinigen für die armen Kinder einen Betrag von 300 fl ; Ferner zur Christbaumbescherung einen Betrag von 400 fl ; die Ki...
Schreiben des Bezirkshauptmann Nr. 4212- an den Gemeindevorsteher Telfes:Obwohl nach dem vorgelegten und hier rückgefolgten Ziegenausweise die Anzahl der dem Waldstande allgemein als verderblich anerkannten Ziegen mit Rücksicht auf die Zahl der är...