Quittung vom 28.12.1900 Bezirksgericht Mieders, Mathias Gruber Schmölzerbauer, Schuld an Theres Denifl, lt. EA Peter Denifl auf 7 Kinder des Josef Jäger Namen: Maria, Paul , Katharina, Filomena, Aloisia, Albert und Rudolf.
Stiftbrief von Josef Zwölfer über 1000 Gulden, für arme Schulkinder von Telfes und für die Erhaltung des Heiligen Grabes der Pfarrkirche Telfes.Unterzeichnet von Gemeindevorstand Josef Pircher und Gemeinderäte Blasius Schlaucher, Josef Haas, Joha...
Franz Gruber bestätigt von der Gemeinde Telfes eine Teilzahlung von 1272 fl. am 23.3.1899 erhalten zu haben , Zahlung betrifft den Kaufvertrag 6.2.1897 fol.75-7 - als Kaufpreisrest 3.207fl 50 xr ÖW, , Personen: Josef Schlaucher, Zeugen Balthasar...
Anna Witwe Schmidt, geborene Krößbacher stiften einen weltewigen Jahrtag und übergibt der Kirchenvorstehung 120 Gulden Bargeld. der Ertrag der 4% Zinsen wird an Personalkosten und der übrige Betrag für Paramente und Geläute verwendet.Unterschrifte...
Bezirksgericht Mieders Nr. 1056-III.32 - an Andrä Lacher als Jahrtags Stiftungsverwalter in Telfes. Frau Maria Holzmeister verh. Agostini Fulpmes gegen Michael Span in Plöven, die Realitäten aus Cat 1093 eine halbe Behausung in Plöven und div. Ack...
Katharina Pfefferle hat im Testament folgende Legate bestimmt, heilige Messen und Jahrtag 50 Gulden für Josefa Kapferer verehlichte Mair, und zur Bezahlung von Jahrmessen 25 fl und hl. Kreuzmessen 3 fl, die Aktivkapitalien liegen bei Josefa Kapf...
Pfarrer Rudigier wurde vom F.B. Dekanalamt aufgefordert der Gemeindevorstehung Kosten bekanntzugeben. Er erklärt , dass er das 40 stündige Gebet auf kommende Fasnacht nicht verkünden noch halten kann, außer die Gemeinde gibt das schriftliche Erkl...
Cäcilia Singer Witwe Jenewein stiftet 100 fl für ein Jahrtag Amt für sie und Ihren Gatten. Johann Jenewein, Tochter Anna Jenewein schuldet nach dem Tod von Cäcilia 1867 diese Stiftung
Rosina Markt gibt 1875 ein Darlehen über 100 fl Ö.W. an Georg Mayr, 1881 ist diese Schuld zur Hälfte an die Pfarre Telfes und an den Armenfond übergegangen
Blasy Kössler hat eine Forderung bei Josef Lacher Telfes, Kössler tritt diese in Höhe seiner eigenen Schulden bei der Gemeinde von 62,5 Gulden an diese ab. Die Gemeinde nimmt die Abtretung an und quittiert dem Kössler.
Blasy Kössler hat eine Forderung bei Josef Lacher Telfes, Kössler tritt diese in Höhe seiner eigenen Schulden bei der Gemeinde von 62,5 Gulden an diese ab. Die Gemeinde nimmt die Abtretung an und quittiert dem Kössler.
Herr Josef Zwölfer in Telfes vermacht der Schule in Telfes zur Anschaffung von Papier u. Bücher u. was übrig bleibt zum Schulreinigen für die armen Kinder einen Betrag von 300 fl ; Ferner zur Christbaumbescherung einen Betrag von 400 fl ; die Ki...
Pfarrer Staffler stiftet an die Gemeinde den Acker Sub. CAT 734, den seine Schwestern 6.5.1827 von Georg Mayr gekauft haben, Bedingung ist jährlich Faschings Andacht für Ämter, Hilfspriester, Organist, Mesner, Beleuchtung,, Ministranten, zu bezah...
Georg Nocker Igls Alpenteil Schlick, ebenso Anton Han Igls, Egidius Riedl Igls, ab Seite 1563 Extract mit Index der Besitzer und steuerbarem Betrag, im gesamten steuerbarer Anschlag Telfes beträgt 156739 fl (Gulden), es folgt ein alphabetisches ...
Laut Abhandlung Maria Volderauer verehelichte Bidner von Telfes am 11.März 1830 haben die Kinder Juliana, Valentin, Franz, Josef, Kreszenz und der Witwer Peter Bidner von Telfes ein Kapital zu fordern, das an den Armenfond abgetreten wird.
Auswärtige aus der Gemeinde Fulpmes: Anton Roth besitzt Acker in den Gruben der Steigacker, Äckerl am Griesbach u. einviertl Untere Bauernmühl in Plöfen - Alpengerechtigkeit in Froneben usw., Andare Falbisoner besitzt Acker in Gruben aus dem Seml...
Johann Angerer, Eingehäuser hier ist dem Armenfond ein bares Anlehen von 75 fl schuldig, Fürpfand ist sein am 2.8.1849 gekaufter Acker in Fallreis Cat.1009, wurde am 19.7.1856 dem Verfachbuch einverleibt, ausgestellt vom Bezirksgericht Mieders
Gregor Volderauische Erben Acker aus dem Semlerlehen, Sebastian Stainer 2 Grundteile im Gehai oberes Gestöss, Georg Koller das Fallreisackerl, Maria Falbesoner ein Teil grund und Auffang im Gehai, Michael Tadlerische Eheleute besitzen Äckerl auf d...
Haus Nr.73: Urban Schmidt besitzt eine halbe Söllbehausung das Schmidtshaus und en achtel aus dem Grienörbllehen Fulpmes, Andare Werner besitzt eine halbe Behausung aber von der Schmidsbehausung völlig abgeändert das Warbenhaus genannt Nr. 74 und...
Kurzinhalt der Cession - ausgestellt Bezirksgericht Mieders:Schuldzession für den Armenfond von Pankraz Kremser - dieser von Mühlmann Schönberg und Maria Oberacher geb.Salchner
Haus Nr.65-72: Georg Volderauer besitz Behausung Nr.65, Niclaus Millerische Eheleute besitzen das Temblshaus, Katharina Teniflin - Georg Hasische Eheleute halbes Doldenhaus, Franz Denifl halbes Doldenhaus, Peter Falbisoner ein ganzes Lugisenhau...
nach dem Glockenstuhlbau 1833 schuldet die Gemeinde 200 fl an Anton Seewald in Mieders, diese Schuldbetrag wurde vom Armenfond geliehen und wird dieses Kapital zu 4 % verzinsen. Unterschrieben vom Vorsteher der Gemeinde G. Denifle
Haus Nr.60-64: Joseph Mayr besitzt ein drittel Holerlehen mit einer halben Behausung - den Tschäggenacker, Sebastian Miller in Gagers besitzt ein viertel aus dem Lörtschenlehen und halbes Lörtschenhaus, Nr.60, die andere hälfte hat Simon Voldera...
Information des Stubaital Tourismusverbandes in Deutsch, Englisch und Italienisch.Herausgegeben vom Tozurismusverband Stubai Tirol KöR Stubaitalhaus Dorf 3Verleger RefionalMedienTirolFotos siehe Zeitungs Impressum
Haus Nr. 55-59: Jakob Marktische Erben besitzen halbes Montleshaus, Pankraz Falbesonerische Eheleut besitzen eineinhalbes Viertelgut aus dem Schenenlehen und eine halbe Behausung das Häuseleshaus, die andere Hälfte hat Erasmus Salchner ein viert...
Haus Nr. 50-55: Veit Volderauerische Eheleute - besitzen das Kapfererlehen mit Behausung das untere Kuezenhaus, Gall Haas - besitzt mit Alex Diechtlische Eheleute ein halbes Klammerlehen je ein halbes oberes Kuezenhaus, Jakob Volderauer neues Haus...
Haus Nr. 42-49: Mathaus Lacher -besitzt das Lachershaus, Anna Prezlin - besitzt halbe Söllbehausung am Gerstbichl das Bairhaus, Andre Millerische Eheleute besitzen die andere Hälfte am Gerstbichl das Bayrhaus, Jacob Dädler und Simon Wegscheider...
gebundenes Büchlein über Telfes als Urlaubsberater, herausgegeben vom Fremdenverkehrsverband Telfes, mit Werbung der Fremdenverkehrsbetriebe, keine Jahreszahl angegeben, Telefon Nummern - Festnetz noch 4 stellig, Verleger und Copyright Touristik ...
Beschreibung der Hauseigentümer und Realitäten, Inhaltsangabe extraHaus Nr. 37-41: Lorenz Leitgebs Eheleute besitzen halbes Mayrlehen- das halbe Mairhaus Nr. 37, Matheus Denifl besitzt dreiviertel Mairlehen - eine Behausung Nr. 38 das Mösnerhaus...
Beschreibung der Hauseigentümer und Realitäten, Inhaltsangabe extraHaus Nr. 31-37: Thoman Denifls Erben besitzen ein luteigenes Lehen Behausung Brantershaus Nr. 31, Brigita Greierin - Georg Steuxnerische Erben besitzen halbe Behausung das Schurgg...
Beschreibung der Hauseigentümer und Realitäten, Inhaltsangabe extraHaus Nr.26-30: Gall Markische Erben besitzen Sllhaus das Schantenheisl, Liste mit Flurnamen, Namen 1788 der Gerichtsverpflichteten, S. Pangraz Pfarrkirche besitzt das Stock Häusl...
Bezirksgericht Mieders Einantwortungsdekret in Exekution Karl Pfurtscheller Fulpmes gegen Verlassenschaft Josef Mair, Schlosser, Telfes um 368 fl 33 xr
Beschreibung der Hauseigentümer und Realitäten, Inhaltsangabe extraHaus Nr.20-28: Gregori Wisers Eheleute besitzen ein schlechtes Holzhaus genannt Häcklheisl, Jacob Ralling besitzt ein Haus das Stockerhäusl, Jakob Kremser besitzt die Stift und B...
nach dem Glockenstuhlbau 1833 schuldet die Gemeinde 200 fl an Anton Seewald in Mieders, diese Schuldbetrag wurde vom Armenfond geliehen und wird dieses Kapital zu 4 % verzinsen.
Schuld des Johann Hofer lt. Schuldbrief 15.2.1822 an Annastasia Schmid, Cession davon am 6.3.1831 auf Michael Pfurtscheller, Kapital aus dem Armenfond Telfes von Josef Ranalterischen und Martin Salchnerischen Versteigerung Joseph Hofer stellt sei...
Beschreibung der Hauseigentümer und Realitäten, Inhaltsangabe extraHaus Nr.15-19: Matheus Stern halbes Sin oder Sichheisl, Joseph Jäger besitzt das Bichlerhaus, Josephs Leitgeb Erben eine Behausung das Benedictenhaus, Georg Greier besitzt ein h...